崔运武
安徽财经大学
崔运武,男,博士、云大二级教授、特聘教授,行政管理专业博士生导师。先后在上海华东师大获学士、硕士和博士学位,留华东师大任教数年。1993年作为引进人才到云南大学工作至今。云南大学公共管理学院原院长。现任云南省人民政府参事、云南省新型培育智库——政府治理与公共政策研究中心主任等。现兼任教育部公共管理指导委员会委员、全国行政体制改革研究会理事、人社部培训专家、省
陈亚林
合肥学院
主管:学生教育与管理工作;学生资助工作;毕业生就业工作;人事工作;财务工作;共青团工作;学生心理健康教育工作;学生社团管理工作;招投标管理工作。 分管部门:党委学生工作部、学生处(含学生资助管理中心、学生就业指导中心);人事处;财务处;团委; 采购与招投标办公室。 联系单位:文学与新闻传播学院;音乐学院。
顾家山
安徽师范大学
1984年9月 - 1988年7月 大连理工大学攻读第二学位,获法学学士学位1992年9月 - 1993年2月 北京大学哲学系骨干班研修班学习职称职位编辑1984 年 7 月 - 现在 安徽师范大学助教,讲师,助研、副研究员、研究员(2005年),硕士生导师。2011年7月 被省委任命为安徽师范大学党委书记(正厅级)。 [2] 2016年11月,安徽省第
江春
安徽农业大学
江春 党委书记江春,男,1962年月4月生,安徽无为人,中共党员,1983年7月参加工作,在职硕士研究生学历。现任安徽农业大学党委书记。人物经历历任含山县委常委、组织部部长、县委副书记,安徽省委教育工委委员、省教育厅副厅长,安徽省委教育工委副书记。2017.4- ,安徽农业大学党委书记 工作分工主持校党委全面工作。分管党委宣传部(新闻中心),党委教师工
潘淑琴
安徽工业大学
潘淑琴 安徽工业大学党委常委、纪委书记、监察专员潘淑琴,女,汉族,1963年4月出生,安徽无为人,中共党员,1981年7月参加工作。安徽工业大学党委常委、纪委书记、监察专员。主持学校纪委工作。分管纪委办公室、党委巡察工作办公室。1981.07至1983.03无为县檀树中学教师;1983.03至1992.12无为县委组织部老干组干事、秘书(其间:1990.08
魏先文
安徽工业大学
魏先文 安徽工业大学党委副书记、校长魏先文,男,汉族,1964年8月出生,安徽六安人,中共党员,1985年7月参加工作,博士,二级教授。安徽工业大学党委副书记、校长。主持学校行政全面工作。分管发展规划处(高教研究所)、审计处。联系冶金工程学院、机械工程学院。1981.09至1985.07安徽师范大学化学系学习。1985.07至2004.08安徽师范大学化学系
王玉兰
安徽建筑大学
王玉兰 党委常委、纪委书记、监察专员主持纪委工作,分管纪委办公室、巡察工作领导小组办公室。负责联系数理学院、材料与化学工程学院。
首先,我十分荣幸,能参加党外中青年干部专题培训班。十天的集中学习,不仅使我提升了理论水平、参政能力和自我修养,同时,世界观、人生观、价值观也有了新的提高。现与大家分享:一、提升了政治理论水平作为一名党外干部,虽然已多次参加政治理论学习,但对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解并不全面。因此,工作中知其然,不知其所以然。本次学习,以专题讲座为主,主题
10月18日上午,集宁变电管理处500kV察右中变电站党小组、500kV汗海变电站党小组、500kV苏敦变电站党小组前往位于内蒙古察右中旗的中共绥中地委旧址开展“探寻红色史凝聚爱国情”主题党日活动,参观红色教育基地,接受红色精神的洗礼,感悟革命先辈的初心。壹参观红色教育基地在中共绥中地委旧址,通过认真聆听关于那段峥嵘岁月里的红色故事讲解和观看革
我们第一期年轻干部进修班企业管理专题的28名学员,在班主任—市委党校进修部、学员工作处老师的带领下,精神抖擞地来到西藏,充满期待地迎接即将启程的西藏求学之行。此次培训学习市委组织部给予了高度重视,特别安排了赴西藏大学进行专业化能力培训。在车站和旅途中,与学员们亲切交流,向大家致以诚挚慰问。在兴奋和憧憬中,经过5个多小时的高铁车程,于当天下午13时同西藏大学继
为进一步加强青州市教育系统党建工作,提高党务干部队伍理论水平和业务能力,中共青州市委组织部、青州市委教育工委、青州市教育局党委联合组织全市中小学校52名党务干部赴西藏大学进行党建专题培训。培训结束,参训学员纷纷表示,将把学到的知识和经验带回去,融入到青州中小学党建工作实际中去,推动青州教育改革创新发展。西藏大学七天的党务干部专题培训,紧张有序、充实高效,