王全喜
安徽财经大学
王全喜,1956年11月生。理学博士,环境科学专业博士生导师。1956年11月生,1982年毕业于哈尔滨师范大学生物系,1994年10月至1995年4月在比利时根特大学淡水生态实验室学习,1998年评为教授,1999年5月来上海师范大学工作。现任上海师范大学学科建设与科学研究委员会主任委员,上海市协同创新中心“植物种质资源开发中心”主任,“上海植物种质资源工
陆林
合肥工业大学
陆林 党委副书记、纪委书记基本情况:陆林,男,汉族,1966年5月生,中共党员,江苏宿迁人。现任:合肥工业大学党委常委、副书记、纪委书记,研究员。工作简历:1983年至1987年,在南京大学物理学系低温物理专业学习,获理学学士学位;1987年至1993年,留校担任南京大学物理系思政辅导员、团总支书记;1993年至2002年,先后担任南京大学团委副书记、房地产
张思扬
合肥学院
张思扬 法学学士张思扬,男, 1964年7月出生,汉族,中共党员,安徽凤阳人,中央党校研究生学历、法学学士学位。1988年7月至1990年12月在安徽省政法干校任教,1990年12月至2002年12月调安徽省人大常委会担任秘书,2002年12月任安徽省人大常委会法工委法规二处处长,2003年3月挂任六安市裕安区委副书记,其中,2002年9月至2005年7
陈亚林
合肥学院
主管:学生教育与管理工作;学生资助工作;毕业生就业工作;人事工作;财务工作;共青团工作;学生心理健康教育工作;学生社团管理工作;招投标管理工作。 分管部门:党委学生工作部、学生处(含学生资助管理中心、学生就业指导中心);人事处;财务处;团委; 采购与招投标办公室。 联系单位:文学与新闻传播学院;音乐学院。
魏先文
安徽工业大学
魏先文 安徽工业大学党委副书记、校长魏先文,男,汉族,1964年8月出生,安徽六安人,中共党员,1985年7月参加工作,博士,二级教授。安徽工业大学党委副书记、校长。主持学校行政全面工作。分管发展规划处(高教研究所)、审计处。联系冶金工程学院、机械工程学院。1981.09至1985.07安徽师范大学化学系学习。1985.07至2004.08安徽师范大学化学系
陆林
安徽工业大学
陆林 安徽工业大学党委书记陆林,男,汉族,1966年5月生,江苏宿迁人,中共党员,1987年7月参加工作,硕士,研究员。安徽工业大学党委书记。主持学校党委全面工作。分管党委办公室、校长办公室。联系材料科学与工程学院、马克思主义学院。 1983年至1987年,在南京大学物理学系低温物理专业学习,获理学学士学位;1987年至1993年,留校担任南京大学物理系思
黄显怀
安徽建筑大学
黄显怀 党委常委、副校长分管教务处(招生办)、教师发展中心(教学质量监控与评价中心)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、就业工作处、实验室与设备管理处、继续教育学院。负责联系电子与信息工程学院、体育部、城市建设学院。
我们摒住呼吸,悄无声息游走于这片英雄踏响的土地。以一名党员的虔诚,仰望于这片土地上闪烁的星光。我们聆听一组悲歌,以及悲壮过后,那些浩翰的故事。从四战四平出发的硝烟,携带东北民主联军的身姿,仿佛从身边经过。枪弹和炮火的呐喊声,淬炼出一面五星红旗的荣光。它牢牢留住一个城市的幸福和未来。最美的风景一定在高处。塔子山,岩石上斑斑旧痕诉出那
下面说说在党员教育活培训动中的收获和体会:第一、要学习革命先辈坚定理想信念、对党的事业无比忠诚的革命精神。社会主义江山来之不易,靠的是无数革命先烈坚定共产主义理想信念,靠的是无数革命先烈对党的事业无比忠诚,靠的是无数革命先烈不怕流血牺牲,敢于夺取胜利。我们要像革命先辈那样,对党的事业无比忠诚,在实践中把这一坚定的理想和信念落实到我们的行动中,落实到我们的
为进一步加强青州市教育系统党建工作,提高党务干部队伍理论水平和业务能力,中共青州市委组织部、青州市委教育工委、青州市教育局党委联合组织全市中小学校52名党务干部赴西藏大学进行党建专题培训。培训结束,参训学员纷纷表示,将把学到的知识和经验带回去,融入到青州中小学党建工作实际中去,推动青州教育改革创新发展。西藏大学七天的党务干部专题培训,紧张有序、充实高效,
最近,我有幸参加了西南政法大学关于党史的专任教育培训班。数日的学习,干货满满,收获颇多。党史是干部的必修课程,是最好的教科书。研究历史,不仅仅是认识历史事实,理清历史脉络,把握历史规律,得出历史结论,更重要的是研究“四史”,深刻领会中国共产党为什么能够“行”、马克思主义为什么能够“行”、中国特色社会主义为什么能够“好”。再一次回首,不禁让人想起没有共产党