冯德连
安徽财经大学
党委常委副校长冯德连冯德连,男,安徽明光人,中共党员,教授、博士、博士生导师、全国模范教师,省学术和技术带头人。负责人事、研究生教育工作;临时负责组织工作。具体分管人事处、研究生处(党委研究生工作部、学科建设办公室)、教师能力发展中心,临时分管组织部(党校办、机关党委)。联系统计与应用数学学院。主要社会兼职:中国世界经济学会理事,安徽省经济学会副会长,安徽省
张思扬
合肥学院
张思扬 法学学士张思扬,男, 1964年7月出生,汉族,中共党员,安徽凤阳人,中央党校研究生学历、法学学士学位。1988年7月至1990年12月在安徽省政法干校任教,1990年12月至2002年12月调安徽省人大常委会担任秘书,2002年12月任安徽省人大常委会法工委法规二处处长,2003年3月挂任六安市裕安区委副书记,其中,2002年9月至2005年7
查凯
合肥学院
查凯 经济学学士查凯,男,汉族,1962年11月生,籍贯、出生地合肥,大学学历,经济学学士。1984年9月至1992年3月在合肥市西市区经计委工作;1992年3月至1994年6月在西市区西园新村街道办事处副主任;1994年6月至1995年8月任西市区经计委副主任;1995年8月至1997年5月任西市区包河街道党委副书记、办事处主任;1997年5月至1997
罗辽复
安徽师范大学
1958年毕业于北京大学物理系。同年来内蒙古大学任教,1978年提升副教授,1979年提升教授。曾在多伦多大学、斯坦福大学、美国国立卫生研究院(NIH)、意大利国际理论物理中心等处做访问学者。现为内蒙古大学物理科学与技术学院教授、博士生导师。
刘明
安徽工业大学
刘明 安徽工业大学党委常委、副校长刘明,男,汉族,1964年2月出生,安徽太和人,中共党员,1985年7月参加工作,副研究员。安徽工业大学党委常委、副校长。分管财务处、资产与实验室管理处、基建管理办公室、后勤处(后勤集团)、睿安房地产开发有限公司。联系电气与信息工程学院、建筑工程学院。1985年7月毕业于马鞍山钢铁学院机械系,曾任马鞍山钢铁学院、华东冶金学院
黄显怀
安徽建筑大学
黄显怀 党委常委、副校长分管教务处(招生办)、教师发展中心(教学质量监控与评价中心)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、就业工作处、实验室与设备管理处、继续教育学院。负责联系电子与信息工程学院、体育部、城市建设学院。
顾家山
安徽医科大学
顾家山 汉族,1963年12月出生,中共党员,安徽肥东人。研究员,博士生导师。1993年3月至2000年3月,先后任安徽师范大学有机化学研究所秘书、副所长、党支部书记(正处级);2000年4月至2007年9月,任安徽师范大学化学与材料科学学院党总支书记、党委书记,2004年6月当选安徽师范大学党委委员;2007年9月至2011年7月,任安徽师范大学党委委员、
今年恰逢中国共产党建党一百周年,作为一名刚刚在高校毕业初入工作岗位的年轻人来说,我十分荣幸能够在这样的时刻,满怀一腔热血走到自己心仪的工作岗位,用青春和信仰去实践自己曾经许下的誓言。青春正风华,吾辈当自强,10月18日——22日,我和新入职的同伴一起在孔繁森精神党性教育基地接受了为期五天的初任培训,感受孔繁森精神的洗礼,让自己更好地完成从学生到一名事业单
今天上午,研修班举行了简短的结业仪式。带队领导代表市民政局及全体学员,向辛勤付出的西藏大学各位领导和老师表示了衷心的感谢,并向西藏大学继续教育学院送上了答谢锦旗。他表示,培训办得很成功,呈现出五个特点:一是组织筹备好,二是授课内容好,三是学习氛围好,四是班级管理好,五是培训效果好。八天来,56名学员肩负着局党委的重托,认真学习、深入思考,在理论素养、领导艺术
来到西藏大学我们深切感知这所大学在国内外享有盛誉,优良的校风学风、浓郁的学术气息、自由争鸣的思想、自主多元的选择,开放包容的心态,西藏大学的求实精神超越校园、影响着社会。这里一直以来就是我心中向往的殿堂,因此,我格外珍惜这次机会。为期一周的学习让我受益良多,终身难忘。五天来,在浓浓的学习氛围中,我们认真听取了各位老师的精彩讲授,课程安排可谓“对症下药”“
此次赴广东华南理工大学干部培训中心参加企业中层管理人员培训班学习,课程分为课堂教学和现场教学两个部分,通过5天的培训,使我对商务方面的知识有了更深层次的了解和认识,使我对目前的工作有了更清晰的认识。本公司组织此次培训活动,通过理论联系实际的学习方式,使我们能更有针对性地提高自身的业务知识储备,改进自己的工作态度和工作方法,开拓自己的视野,提升自己的工作理念。