冯德连
安徽财经大学
党委常委副校长冯德连冯德连,男,安徽明光人,中共党员,教授、博士、博士生导师、全国模范教师,省学术和技术带头人。负责人事、研究生教育工作;临时负责组织工作。具体分管人事处、研究生处(党委研究生工作部、学科建设办公室)、教师能力发展中心,临时分管组织部(党校办、机关党委)。联系统计与应用数学学院。主要社会兼职:中国世界经济学会理事,安徽省经济学会副会长,安徽省
丁忠明
安徽财经大学
党委书记校长丁忠明丁忠明,男,江苏海安人,中共党员,教授、博士、博士生导师,省学术和技术带头人,享受国务院特殊津贴专家。主持学校党政全面工作。具体分管学校办公室(党委办公室、校长办公室)、宣传部(统战部)、监察审计处、发展规划处、安徽财经大学商学院。联系工商管理学院。主要社会兼职:教育部高等学校金融学教学指导委员会副主任委员、中国高等教育学会高等财经教育分会
祖明
安徽工业大学
祖明 安徽工业大学党委副书记祖明,男,汉族,1963年6月出生,安徽当涂人,中共党员,1984年7月参加工作,博士,教授。安徽工业大学党委副书记。分管党委组织部(党校)、机关党委、党委宣传(统战)部、学生工作部(处)(大学生就业创业指导中心)、安全保卫部(处)、武装部、离退休工作处(关工委办公室)、工会、团委。联系管理科学与工程学院、公共管理与法学院、体育部
魏先文
安徽工业大学
魏先文 安徽工业大学党委副书记、校长魏先文,男,汉族,1964年8月出生,安徽六安人,中共党员,1985年7月参加工作,博士,二级教授。安徽工业大学党委副书记、校长。主持学校行政全面工作。分管发展规划处(高教研究所)、审计处。联系冶金工程学院、机械工程学院。1981.09至1985.07安徽师范大学化学系学习。1985.07至2004.08安徽师范大学化学系
陆林
安徽工业大学
陆林 安徽工业大学党委书记陆林,男,汉族,1966年5月生,江苏宿迁人,中共党员,1987年7月参加工作,硕士,研究员。安徽工业大学党委书记。主持学校党委全面工作。分管党委办公室、校长办公室。联系材料科学与工程学院、马克思主义学院。 1983年至1987年,在南京大学物理学系低温物理专业学习,获理学学士学位;1987年至1993年,留校担任南京大学物理系思
黄显怀
安徽建筑大学
黄显怀 党委常委、副校长分管教务处(招生办)、教师发展中心(教学质量监控与评价中心)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、就业工作处、实验室与设备管理处、继续教育学院。负责联系电子与信息工程学院、体育部、城市建设学院。
蔡新立
安徽建筑大学
蔡新立 党委常委、副校长分管科学技术处(产学研合作办公室)、科技成果转化中心、后勤服务集团、节能研究院、离退休工作处和关工委工作。负责联系经济与管理学院、离退休党委、后勤服务集团党总支。
为进一步加强青州市教育系统党建工作,提高党务干部队伍理论水平和业务能力,中共青州市委组织部、青州市委教育工委、青州市教育局党委联合组织全市中小学校52名党务干部赴西藏大学进行党建专题培训。培训结束,参训学员纷纷表示,将把学到的知识和经验带回去,融入到青州中小学党建工作实际中去,推动青州教育改革创新发展。西藏大学七天的党务干部专题培训,紧张有序、充实高效,
在广东的这五天的干部培训学习和教育基地的参观,我对广东省党建工作有了新的认识和启发,并结合实际做了以下几点体会:不忘初心,牢记使命即以十九大精神为主题,从建党之初讲起共产党人的初心与使命。回首历史,先辈们不畏艰险,顽强拼搏,把共产党事业做大做强,我们的初心和使命始终如一,即为人民服务。习近平总书记在十九大上再次强调,“中国共产党始终以为人类做出新的更
由司法部、自治区司法厅主办,我校承办的第四期司法系统干警蒙汉双语业务能力提升培训班开班仪式在主楼542报告厅举行。内蒙古自治区司法厅党委委员、政治警务部主任孙锦琰,自治区监狱管理局党委副书记、政委姜和平,我校党委副书记李秀良、继续教育学院副院长曾岚、曹睿及自治区司法厅各处室、警官学校、监狱管理局、戒毒管理局等单位的负责人及培训学员60余人参加了开班仪式。仪式
为了加强职业化干部队伍建设,2021年春季,企业组织中层领导干部到全国干部培训基地——华南理工大学进行了主题为“实践新思想,展现新作为”的学习培训。第二期培训班于4月18日至24日圆满结束,在学习过程中,学员认真听讲,积极讨论,结合工作实际深入思考。现在将部分学员的学习心得汇编,供大家交流学习。作为第二期干部能力提升培训班的一员,走进华南理工大学这个有着