张跃军
安徽财经大学
党委常委副校长张跃军张跃军,男,安徽五河人,中共党员,高级经济师。负责财务、资产、基建、后勤工作。具体分管财务处、资产管理处、基建处、后勤服务集团、校医院。联系国际经济贸易学院、管理科学与工程学院、财政与公共管理学院。
余其俊
合肥工业大学
余其俊 党委书记基本情况:余其俊,男,汉族,1962年11月生,中共党员,安徽桐城人。现任:合肥工业大学党委书记,教授、博士生导师。工作简历:1983年6月山东建筑材料工业学院无机非金属材料科学与工程系本科毕业;1986年6月武汉工业大学材料科学与工程系硕士研究生毕业,同年留校任教,1993年同校材料工程系博士研究生毕业,获工学博士学位并晋升副教授职务;19
金东寒
安徽师范大学
金东寒(jin dong han)1961年1月生,浙江新昌人。现任上海大学党委书记、校长、研究员、中国工程院院士。中国内燃机学会理事长,国际内燃机学会理事会(CIMAC)副主席,第二十七届国际内燃机大会(CIMAC Congress)主席,上海市科协副主席,国防科技奖船舶专业评审委员会主任委员,国家科学技术奖评审专家,中船重工集团公司顾问,国家海上风力发
裴树东
安徽农业大学
裴树东 党委副书记裴树东,安徽农业大学党委副书记 。人物履历曾任安徽农业大学纪律检查委员会书记 。2019年5月—,安徽农业大学党委副书记 。任免信息2019年5月,安徽省委决定:裴树东同志任安徽农业大学党委副书记,免去其安徽农业大学纪律检查委员会书记职务。
陈文兵
安徽农业大学
陈文兵 党委常委、纪委书记、监察专员陈文兵,安徽农业大学党委常委、纪委书记。任免信息2019年5月,安徽省委决定:陈文兵同志任安徽农业大学党委委员、常委、纪律检查委员会书记 。
吕萍
安徽建筑大学
吕萍 党委副书记分管组织部(统战部、党校)、宣传部、学工部(学生处)、工会、团委。负责联系机械与电气工程学院、公共管理学院、机关第一党委。
顾家山
安徽医科大学
顾家山 汉族,1963年12月出生,中共党员,安徽肥东人。研究员,博士生导师。1993年3月至2000年3月,先后任安徽师范大学有机化学研究所秘书、副所长、党支部书记(正处级);2000年4月至2007年9月,任安徽师范大学化学与材料科学学院党总支书记、党委书记,2004年6月当选安徽师范大学党委委员;2007年9月至2011年7月,任安徽师范大学党委委员、
短短几日培训,如沐春风、醍醐灌顶。我重新定位了自己与成都中医药大学的关系。作为管理者,我本着为师生服务的初心,完成目标任务,协调具体工作;作为教学者,我尽心尽力地传递着自己的所感所悟所践。一直以来,我笨拙的忙碌着,盲目的充实着……但不管怎样,我知道自己已和成中医在一起,直到今天,我才更加确定:我和成中医早已结合成一个共荣共成长的命运共同体。学校是培养
非常荣幸能有此次机会,在美丽的新疆财经大学参加此次党建培训。此次培训,各位老师讲授内容丰富,内容涵盖红船精神内涵与价值、党务工作实操以及时事政治方方面面,丰富多彩;课程设置理论结合实践,考察了新疆党群服务中心,牢记为人民服务的初心使命,虽然仅短短五天时间,却收获满满、受益匪浅。在此次培训结束后,我感想颇多,其中“大国崛起才有小民尊严”的感触尤为强烈
2021年6月2日,作为一名换届选举为中共青海大学附属医院肿瘤内科党支部的成员,参加了由医院党委举办的党支部书记和委员履职能力提升培训班,感想颇多。培训班由青海大学附属医院党委书记崔森书记开讲,会场里到处呈现的是党务工作者应具备的严肃、紧张、活泼的气氛,大家安静的边听书记讲课,边认真的做着笔记,还生怕听漏重要的内容,不时用手机拍着培训的内容,大家如此投入
我们第一期年轻干部进修班企业管理专题的28名学员,在班主任—市委党校进修部、学员工作处老师的带领下,精神抖擞地来到西藏,充满期待地迎接即将启程的西藏求学之行。此次培训学习市委组织部给予了高度重视,特别安排了赴西藏大学进行专业化能力培训。在车站和旅途中,与学员们亲切交流,向大家致以诚挚慰问。在兴奋和憧憬中,经过5个多小时的高铁车程,于当天下午13时同西藏大学继