李超
安徽财经大学
党委常委宣传(统战)部长李超李超,男,安徽泗县人,中共党员,副教授。党委宣传(统战)部部长。
陆林
合肥工业大学
陆林 党委副书记、纪委书记基本情况:陆林,男,汉族,1966年5月生,中共党员,江苏宿迁人。现任:合肥工业大学党委常委、副书记、纪委书记,研究员。工作简历:1983年至1987年,在南京大学物理学系低温物理专业学习,获理学学士学位;1987年至1993年,留校担任南京大学物理系思政辅导员、团总支书记;1993年至2002年,先后担任南京大学团委副书记、房地产
梁樑
合肥工业大学
梁樑 党委副书记、校长基本情况:梁樑,男,汉族,1962年4月生,中共党员,安徽省肥东县人。现任:合肥工业大学党委常委、副书记、校长。工作简历:1978年9月至1982年6月,就读于安徽工学院电气自动化专业(学士);1982年8月至 1985年8月,安徽工学院任教师;1985年9月至1987年12月,就读于合肥工业大学计算机应用专业(硕士);1988年1月
马传喜
安徽农业大学
马传喜 常务副校长马传喜,男,1991年获南京农业大学作物遗传育种专业博士学位。教授,博士生导师,全国政协委员、农业部小麦专家组成员,农业部小麦产业技术体系岗位科学家,安徽省农作物品种审定委员会小麦专业组副组长,安徽省学位委员会委员。现任安徽农业大学副校长,农业部黄淮南部小麦生物学与遗传育种重点实验室主任。人物履历1963年4月生,1991年获南京农业大学
韩军
安徽农业大学
韩军 党委常委、副校长韩军,现任安徽农业大学党委委员、常委。人物信息韩军,现任安徽农业大学党委委员、常委。任免信息2015年12月4日,安徽农业大学召开校级领导干部任职宣布大会,宣布中共安徽省委任职决定:韩军任安徽农业大学党委委员、常委。
刘明
安徽工业大学
刘明 安徽工业大学党委常委、副校长刘明,男,汉族,1964年2月出生,安徽太和人,中共党员,1985年7月参加工作,副研究员。安徽工业大学党委常委、副校长。分管财务处、资产与实验室管理处、基建管理办公室、后勤处(后勤集团)、睿安房地产开发有限公司。联系电气与信息工程学院、建筑工程学院。1985年7月毕业于马鞍山钢铁学院机械系,曾任马鞍山钢铁学院、华东冶金学院
蔡新立
安徽建筑大学
蔡新立 党委常委、副校长分管科学技术处(产学研合作办公室)、科技成果转化中心、后勤服务集团、节能研究院、离退休工作处和关工委工作。负责联系经济与管理学院、离退休党委、后勤服务集团党总支。
7月,龙门县纪委监委组织党员干部到贵州遵义开展“不忘初心·牢记使命”党性教育培训。我怀着崇敬的心情随着队伍踏进了这片向往已久的革命圣地。遵义给人的印象是庄严沉稳、古老传统的,洋溢着浓重的革命气息。短短六天时间的学习,参观了巍峨庄严的遵义会址,聆听了深入浅出的苟坝会议会址现场课堂教学,重温了长征曲折的历史,缅怀了革命先烈……这片神奇土地上的红色印记让我接受了一
今年是中国共产党成立100周年,习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调,要更好应对前进道路上各种可以预见和难以预见的风险挑战,必须从历史中获得启迪,从历史经验中提炼出克敌制胜的法宝。百年党史是一部奋斗史、是一部探索史、更是一部建设史,通过学习我们党的光辉历程,重温我们党从成立以来,为中华民族和中国人民建立的不朽功勋,让我更清楚地认识到,只有在中国共产党的领
上次新疆是2013年的夏天,过去这8年新疆的城市建设和房价都有了显着的提升。而且城市的管理水平,党建工作是与之相匹配的。就培训内容和个人对城市的切身体会,有以下几点深刻感悟。一、城市在基层党建上展现的高素质和高效率。在新疆财经大学这几天刚好和以前高中同学见面,他是去年以人才引进身份进入新疆财经大学的。我问她为什么没有留在成都,毕竟父母都在成都,她说我
最近,我有幸参加了西南政法大学举办的“党政干部教育”培训班,这是一次难忘的经历。通过近几年的培训学习,本人切实感受到了自己的进步,在此感谢上级安排本次学习活动,感谢华南理工大学的精心组织安排,感谢每位老师的精彩讲课。本次培训学习,使自己在理论基础、道德修养、业务素质等方面有了较为明显的提高,进一步增强了学习理论的自觉性和坚定性。本人参加本次培训主要有以下几方