冯德连
安徽财经大学
党委常委副校长冯德连冯德连,男,安徽明光人,中共党员,教授、博士、博士生导师、全国模范教师,省学术和技术带头人。负责人事、研究生教育工作;临时负责组织工作。具体分管人事处、研究生处(党委研究生工作部、学科建设办公室)、教师能力发展中心,临时分管组织部(党校办、机关党委)。联系统计与应用数学学院。主要社会兼职:中国世界经济学会理事,安徽省经济学会副会长,安徽省
王全喜
安徽财经大学
王全喜,1956年11月生。理学博士,环境科学专业博士生导师。1956年11月生,1982年毕业于哈尔滨师范大学生物系,1994年10月至1995年4月在比利时根特大学淡水生态实验室学习,1998年评为教授,1999年5月来上海师范大学工作。现任上海师范大学学科建设与科学研究委员会主任委员,上海市协同创新中心“植物种质资源开发中心”主任,“上海植物种质资源工
祖明
安徽工业大学
祖明 安徽工业大学党委副书记祖明,男,汉族,1963年6月出生,安徽当涂人,中共党员,1984年7月参加工作,博士,教授。安徽工业大学党委副书记。分管党委组织部(党校)、机关党委、党委宣传(统战)部、学生工作部(处)(大学生就业创业指导中心)、安全保卫部(处)、武装部、离退休工作处(关工委办公室)、工会、团委。联系管理科学与工程学院、公共管理与法学院、体育部
余永强
安徽工业大学
余永强 汉族,1964年12月出生,中共党员,安徽颍上人。医学博士、教授、一级主任医师,博士生导师。1987年7月至1994年6月任一附院放射科科住院医师;1994年7月至1996年11月任一附院放射科主治医师;1996年11月至2002年2月任一附院放射科副主任医师、副教授;2002年3月至今任一附院主任医师、教授;1999年9月至2008年8月任一附
黄显怀
安徽建筑大学
黄显怀 党委常委、副校长分管教务处(招生办)、教师发展中心(教学质量监控与评价中心)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、就业工作处、实验室与设备管理处、继续教育学院。负责联系电子与信息工程学院、体育部、城市建设学院。
丁克伟
安徽建筑大学
丁克伟 党委常委、副校长分管财务处、研究生院、图书馆、信息网络中心、档案馆。负责联系土木工程学院、机关第二党委。
徐凤翔
安徽建筑大学
徐凤翔 党委书记徐凤翔,男,汉族,1962年10月生,1985年8月参加工作,1983年6月加入中国共产党,在职研究生学历,博士学位,高级工程师,原任沈阳市人民政府党组成员、秘书长,现任沈阳药科大学党委委员、常委、书记。
“一山复一山,一岭高一岭。学堂遍黄冈,处处读书声。百年老师范,代代铸师魂。初心似红烛,不畏霜天永放光明。”10月19日晚,黄冈师范学院大型原创黄梅戏音乐剧《霜天红烛》在京首演,现场座无虚席,气氛热烈。“近年来,我们以大别山革命史为主线,组织师生自编自演了大型原创音乐舞蹈史诗《大别山红色薪传》剧目和大型校园黄梅戏音乐剧《霜天红烛》,并将其作为新生入校的第一
这次到新疆财经大学参加公司中层管理人员综合能力提升专题班学习,课程安排有课堂教学和现场教学,经过为期5天的培训,让我业务方面的知识有了更深层次的了解与认识,让我对当前的工作有了更明朗清晰的认识。公司组织这次培训活动,通过理论与实践相结合的学习培训方式,让我们能够更加有针对性的提高我们的业务知识储备,改善我们的工作态度与工作方式,开拓了视野,提升了理念。
来到西藏大学我们深切感知这所大学在国内外享有盛誉,优良的校风学风、浓郁的学术气息、自由争鸣的思想、自主多元的选择,开放包容的心态,西藏大学的求实精神超越校园、影响着社会。这里一直以来就是我心中向往的殿堂,因此,我格外珍惜这次机会。为期一周的学习让我受益良多,终身难忘。五天来,在浓浓的学习氛围中,我们认真听取了各位老师的精彩讲授,课程安排可谓“对症下药”“
为了适应新形势下党建工作新任务新要求,全面提升机关党务干部的业务素质、工作能力和知识素养,根据成都党群工作部的安排,我于2021年4月20日至26日赴广东省华南理工大学参加了为期七天的机关党务干部培训。以求知为念,以名校为荣,以师承为荣,来到华南理工大学便真切地感受到了华工大学的魅力,一流的师资,一流的学风,让我收获满满,意犹未尽。一个星期的学习中,我认真听