张跃军
安徽财经大学
党委常委副校长张跃军张跃军,男,安徽五河人,中共党员,高级经济师。负责财务、资产、基建、后勤工作。具体分管财务处、资产管理处、基建处、后勤服务集团、校医院。联系国际经济贸易学院、管理科学与工程学院、财政与公共管理学院。
张思扬
合肥学院
张思扬 法学学士张思扬,男, 1964年7月出生,汉族,中共党员,安徽凤阳人,中央党校研究生学历、法学学士学位。1988年7月至1990年12月在安徽省政法干校任教,1990年12月至2002年12月调安徽省人大常委会担任秘书,2002年12月任安徽省人大常委会法工委法规二处处长,2003年3月挂任六安市裕安区委副书记,其中,2002年9月至2005年7
查凯
合肥学院
查凯 经济学学士查凯,男,汉族,1962年11月生,籍贯、出生地合肥,大学学历,经济学学士。1984年9月至1992年3月在合肥市西市区经计委工作;1992年3月至1994年6月在西市区西园新村街道办事处副主任;1994年6月至1995年8月任西市区经计委副主任;1995年8月至1997年5月任西市区包河街道党委副书记、办事处主任;1997年5月至1997
周志远
合肥学院
周志远 高级政工师周志远,男,汉族,1963年生,河南省南乐县人。获清华大学公共管理硕士学位。中共党员,高级政工师。历任郑州航院党办副主任、主任、院办主任、纪委书记,焦作工学院党委副书记,现任河南理工大学党委副书记。分管党委学生工作部、学生工作处、思想政治理论教学研究部、党委武装部、校工会、校团委、毕业生就业服务中心。1979年9月参加工作,1984年7月
刘明
安徽工业大学
刘明 安徽工业大学党委常委、副校长刘明,男,汉族,1964年2月出生,安徽太和人,中共党员,1985年7月参加工作,副研究员。安徽工业大学党委常委、副校长。分管财务处、资产与实验室管理处、基建管理办公室、后勤处(后勤集团)、睿安房地产开发有限公司。联系电气与信息工程学院、建筑工程学院。1985年7月毕业于马鞍山钢铁学院机械系,曾任马鞍山钢铁学院、华东冶金学院
魏先文
安徽工业大学
魏先文 安徽工业大学党委副书记、校长魏先文,男,汉族,1964年8月出生,安徽六安人,中共党员,1985年7月参加工作,博士,二级教授。安徽工业大学党委副书记、校长。主持学校行政全面工作。分管发展规划处(高教研究所)、审计处。联系冶金工程学院、机械工程学院。1981.09至1985.07安徽师范大学化学系学习。1985.07至2004.08安徽师范大学化学系
丁克伟
安徽建筑大学
丁克伟 党委常委、副校长分管财务处、研究生院、图书馆、信息网络中心、档案馆。负责联系土木工程学院、机关第二党委。
今年是中国共产党成立100周年,习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调,要更好应对前进道路上各种可以预见和难以预见的风险挑战,必须从历史中获得启迪,从历史经验中提炼出克敌制胜的法宝。百年党史是一部奋斗史、是一部探索史、更是一部建设史,通过学习我们党的光辉历程,重温我们党从成立以来,为中华民族和中国人民建立的不朽功勋,让我更清楚地认识到,只有在中国共产党的领
作为公司的一名党员干部,决心从我做起,积极参加公司组织的有关党员干部理论、政策、法规等学习,不断提升个人的思想认识和党性修养,坚定信念、清正廉洁、艰苦奋斗、无私奉献。在工作和生活中,严格要求自己,克服一切无谓的干扰,利用一切可以利用的机会和时间,学习、交流、实践,提升自身的技术和管理能力,带领技术人员积极主动开展产品技术和工艺创新,提升产品竞争力;在具体的工
为了适应新形势下党建工作新任务新要求,全面提升机关党务干部的业务素质、工作能力和知识素养,根据成都党群工作部的安排,我于2021年4月20日至26日赴广东省华南理工大学参加了为期七天的机关党务干部培训。以求知为念,以名校为荣,以师承为荣,来到华南理工大学便真切地感受到了华工大学的魅力,一流的师资,一流的学风,让我收获满满,意犹未尽。一个星期的学习中,我认真听
延安红色教育分三个阶段进行,分别以专题、参观、体验等形式展开,从阶段认识延安革命历史,到深刻体会延安红色精神,再到贯彻落实学习延安战士坚定理想信念的决心,一步一个脚印,直观地使学员们更加深刻地认识了延安。延安红色培训学员们到来的第一天衣着红军服、带著红军帽报名参加了开班仪式,开展了延安红色教育的专题教学。当日中午,学员们到延安革命纪念馆用感观去感受去思考