王全喜
安徽财经大学
王全喜,1956年11月生。理学博士,环境科学专业博士生导师。1956年11月生,1982年毕业于哈尔滨师范大学生物系,1994年10月至1995年4月在比利时根特大学淡水生态实验室学习,1998年评为教授,1999年5月来上海师范大学工作。现任上海师范大学学科建设与科学研究委员会主任委员,上海市协同创新中心“植物种质资源开发中心”主任,“上海植物种质资源工
顾家山
安徽师范大学
1984年9月 - 1988年7月 大连理工大学攻读第二学位,获法学学士学位1992年9月 - 1993年2月 北京大学哲学系骨干班研修班学习职称职位编辑1984 年 7 月 - 现在 安徽师范大学助教,讲师,助研、副研究员、研究员(2005年),硕士生导师。2011年7月 被省委任命为安徽师范大学党委书记(正厅级)。 [2] 2016年11月,安徽省第
金东寒
安徽师范大学
金东寒(jin dong han)1961年1月生,浙江新昌人。现任上海大学党委书记、校长、研究员、中国工程院院士。中国内燃机学会理事长,国际内燃机学会理事会(CIMAC)副主席,第二十七届国际内燃机大会(CIMAC Congress)主席,上海市科协副主席,国防科技奖船舶专业评审委员会主任委员,国家科学技术奖评审专家,中船重工集团公司顾问,国家海上风力发
江春
安徽农业大学
江春 党委书记江春,男,1962年月4月生,安徽无为人,中共党员,1983年7月参加工作,在职硕士研究生学历。现任安徽农业大学党委书记。人物经历历任含山县委常委、组织部部长、县委副书记,安徽省委教育工委委员、省教育厅副厅长,安徽省委教育工委副书记。2017.4- ,安徽农业大学党委书记 工作分工主持校党委全面工作。分管党委宣传部(新闻中心),党委教师工
刘明
安徽工业大学
刘明 安徽工业大学党委常委、副校长刘明,男,汉族,1964年2月出生,安徽太和人,中共党员,1985年7月参加工作,副研究员。安徽工业大学党委常委、副校长。分管财务处、资产与实验室管理处、基建管理办公室、后勤处(后勤集团)、睿安房地产开发有限公司。联系电气与信息工程学院、建筑工程学院。1985年7月毕业于马鞍山钢铁学院机械系,曾任马鞍山钢铁学院、华东冶金学院
陆林
安徽工业大学
陆林 安徽工业大学党委书记陆林,男,汉族,1966年5月生,江苏宿迁人,中共党员,1987年7月参加工作,硕士,研究员。安徽工业大学党委书记。主持学校党委全面工作。分管党委办公室、校长办公室。联系材料科学与工程学院、马克思主义学院。 1983年至1987年,在南京大学物理学系低温物理专业学习,获理学学士学位;1987年至1993年,留校担任南京大学物理系思
成祖德
安徽建筑大学
成祖德 党委常委、副校长分管人事处(人才交流中心)、党委教师工作部、产业管理处、国有资产管理处、招投标管理办公室、保卫处(人武部)。负责联系建筑与规划学院、艺术学院、产业党总支。
高校班干部协助辅导员对班级事务进行管理,其工作能力直接关系到班级管理的有效性。班干部是班集体的领导核心和支柱,有一个健全的、有号召力的好班干部,可以使集体有积极向上的班风、浓郁的学习氛围、平等和谐的人际关系,是形成优秀班集体的关键。下面是班干部培训工作计划方案,欢迎大家参阅如何培养好班干部。如何培养好班干部:实行目标管理,责任分工到人新学期开始,本人总是先向
走进大巴山深处的城口县庙坝镇第一小学(以下简称“庙坝一小”),犹如走进立体的“红色文化”课堂——孩子们自己当“小老师”讲述发生在城口的红色革命故事、用手工泥塑再现百年经典、积极践行红色文化攒存“红色幸福币”……“读、学、听、看、访、讲、演、写、画、塑、研、评”等党史学习“十二载体”,让该校党史学习教育更立体、更生动。“我们以‘童心向党’为主题,以‘十二载
今年恰逢中国共产党建党一百周年,作为一名刚刚在高校毕业初入工作岗位的年轻人来说,我十分荣幸能够在这样的时刻,满怀一腔热血走到自己心仪的工作岗位,用青春和信仰去实践自己曾经许下的誓言。青春正风华,吾辈当自强,10月18日——22日,我和新入职的同伴一起在孔繁森精神党性教育基地接受了为期五天的初任培训,感受孔繁森精神的洗礼,让自己更好地完成从学生到一名事业单
由司法部、自治区司法厅主办,我校承办的第四期司法系统干警蒙汉双语业务能力提升培训班开班仪式在主楼542报告厅举行。内蒙古自治区司法厅党委委员、政治警务部主任孙锦琰,自治区监狱管理局党委副书记、政委姜和平,我校党委副书记李秀良、继续教育学院副院长曾岚、曹睿及自治区司法厅各处室、警官学校、监狱管理局、戒毒管理局等单位的负责人及培训学员60余人参加了开班仪式。仪式