陈刚
合肥工业大学
陈刚 党委副书记基本情况:陈刚,男,汉族,1964年9月出生,中共党员,安徽合肥人。现任:合肥工业大学党委常委、副书记,建筑学教授,硕士生导师。工作简历:1983年9月至1987年7月就读于合肥工业大学建筑学系建筑学专业,获学士学位;1987年7月至1992年5月,安徽省机械工业设计院任助理工程师、工程师;1992年5月至2002年5月合肥工业大学建筑工程系
陆林
合肥工业大学
陆林 党委副书记、纪委书记基本情况:陆林,男,汉族,1966年5月生,中共党员,江苏宿迁人。现任:合肥工业大学党委常委、副书记、纪委书记,研究员。工作简历:1983年至1987年,在南京大学物理学系低温物理专业学习,获理学学士学位;1987年至1993年,留校担任南京大学物理系思政辅导员、团总支书记;1993年至2002年,先后担任南京大学团委副书记、房地产
梁樑
合肥工业大学
梁樑 党委副书记、校长基本情况:梁樑,男,汉族,1962年4月生,中共党员,安徽省肥东县人。现任:合肥工业大学党委常委、副书记、校长。工作简历:1978年9月至1982年6月,就读于安徽工学院电气自动化专业(学士);1982年8月至 1985年8月,安徽工学院任教师;1985年9月至1987年12月,就读于合肥工业大学计算机应用专业(硕士);1988年1月
李红
安徽农业大学
李红 党委常委、副校长李红,女,汉族,安徽桐城人,1972年8月出生,中国科学院核能科学与工程专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。现任安徽农业大学党委常委。人物履历历任合肥高新区招商中心副主任、高新技术创业中心副主任、经济贸易局副局长、局长,长丰县委常委、双凤经济开发区管委会主任,合肥经济开发区副主任、工委委员、副书记;2008.01—2011
裴树东
安徽农业大学
裴树东 党委副书记裴树东,安徽农业大学党委副书记 。人物履历曾任安徽农业大学纪律检查委员会书记 。2019年5月—,安徽农业大学党委副书记 。任免信息2019年5月,安徽省委决定:裴树东同志任安徽农业大学党委副书记,免去其安徽农业大学纪律检查委员会书记职务。
陈文兵
安徽农业大学
陈文兵 党委常委、纪委书记、监察专员陈文兵,安徽农业大学党委常委、纪委书记。任免信息2019年5月,安徽省委决定:陈文兵同志任安徽农业大学党委委员、常委、纪律检查委员会书记 。
黄显怀
安徽建筑大学
黄显怀 党委常委、副校长分管教务处(招生办)、教师发展中心(教学质量监控与评价中心)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、就业工作处、实验室与设备管理处、继续教育学院。负责联系电子与信息工程学院、体育部、城市建设学院。
非常荣幸能有此次机会,在美丽的新疆财经大学参加此次党建培训。此次培训,各位老师讲授内容丰富,内容涵盖红船精神内涵与价值、党务工作实操以及时事政治方方面面,丰富多彩;课程设置理论结合实践,考察了新疆党群服务中心,牢记为人民服务的初心使命,虽然仅短短五天时间,却收获满满、受益匪浅。在此次培训结束后,我感想颇多,其中“大国崛起才有小民尊严”的感触尤为强烈
作为公司的一名党员干部,决心从我做起,积极参加公司组织的有关党员干部理论、政策、法规等学习,不断提升个人的思想认识和党性修养,坚定信念、清正廉洁、艰苦奋斗、无私奉献。在工作和生活中,严格要求自己,克服一切无谓的干扰,利用一切可以利用的机会和时间,学习、交流、实践,提升自身的技术和管理能力,带领技术人员积极主动开展产品技术和工艺创新,提升产品竞争力;在具体的工
今天上午,研修班举行了简短的结业仪式。带队领导代表市民政局及全体学员,向辛勤付出的西藏大学各位领导和老师表示了衷心的感谢,并向西藏大学继续教育学院送上了答谢锦旗。他表示,培训办得很成功,呈现出五个特点:一是组织筹备好,二是授课内容好,三是学习氛围好,四是班级管理好,五是培训效果好。八天来,56名学员肩负着局党委的重托,认真学习、深入思考,在理论素养、领导艺术
最近,我有幸参加了西南政法大学关于党史的专任教育培训班。数日的学习,干货满满,收获颇多。党史是干部的必修课程,是最好的教科书。研究历史,不仅仅是认识历史事实,理清历史脉络,把握历史规律,得出历史结论,更重要的是研究“四史”,深刻领会中国共产党为什么能够“行”、马克思主义为什么能够“行”、中国特色社会主义为什么能够“好”。再一次回首,不禁让人想起没有共产党