梁樑
合肥工业大学
梁樑 党委副书记、校长基本情况:梁樑,男,汉族,1962年4月生,中共党员,安徽省肥东县人。现任:合肥工业大学党委常委、副书记、校长。工作简历:1978年9月至1982年6月,就读于安徽工学院电气自动化专业(学士);1982年8月至 1985年8月,安徽工学院任教师;1985年9月至1987年12月,就读于合肥工业大学计算机应用专业(硕士);1988年1月
周志远
合肥学院
周志远 高级政工师周志远,男,汉族,1963年生,河南省南乐县人。获清华大学公共管理硕士学位。中共党员,高级政工师。历任郑州航院党办副主任、主任、院办主任、纪委书记,焦作工学院党委副书记,现任河南理工大学党委副书记。分管党委学生工作部、学生工作处、思想政治理论教学研究部、党委武装部、校工会、校团委、毕业生就业服务中心。1979年9月参加工作,1984年7月
陈亚林
合肥学院
主管:学生教育与管理工作;学生资助工作;毕业生就业工作;人事工作;财务工作;共青团工作;学生心理健康教育工作;学生社团管理工作;招投标管理工作。 分管部门:党委学生工作部、学生处(含学生资助管理中心、学生就业指导中心);人事处;财务处;团委; 采购与招投标办公室。 联系单位:文学与新闻传播学院;音乐学院。
黄景忠
合肥学院
主管:科研与科技成果转化工作;继续教育工作(含成人教育工作与职业技术教育工作);教育发展与研究工作;创新创业教育工作。协管:学报工作。分管部门:科研处;继续教育学院;教育发展研究院;创新创业学院。协管:学报编辑部。联系单位:教育科学学院(含心理健康教育与咨询中心);经济与管理学院。
顾家山
安徽师范大学
1984年9月 - 1988年7月 大连理工大学攻读第二学位,获法学学士学位1992年9月 - 1993年2月 北京大学哲学系骨干班研修班学习职称职位编辑1984 年 7 月 - 现在 安徽师范大学助教,讲师,助研、副研究员、研究员(2005年),硕士生导师。2011年7月 被省委任命为安徽师范大学党委书记(正厅级)。 [2] 2016年11月,安徽省第
刘明
安徽工业大学
刘明 安徽工业大学党委常委、副校长刘明,男,汉族,1964年2月出生,安徽太和人,中共党员,1985年7月参加工作,副研究员。安徽工业大学党委常委、副校长。分管财务处、资产与实验室管理处、基建管理办公室、后勤处(后勤集团)、睿安房地产开发有限公司。联系电气与信息工程学院、建筑工程学院。1985年7月毕业于马鞍山钢铁学院机械系,曾任马鞍山钢铁学院、华东冶金学院
徐凤翔
安徽建筑大学
徐凤翔 党委书记徐凤翔,男,汉族,1962年10月生,1985年8月参加工作,1983年6月加入中国共产党,在职研究生学历,博士学位,高级工程师,原任沈阳市人民政府党组成员、秘书长,现任沈阳药科大学党委委员、常委、书记。
今年恰逢中国共产党建党一百周年,作为一名刚刚在高校毕业初入工作岗位的年轻人来说,我十分荣幸能够在这样的时刻,满怀一腔热血走到自己心仪的工作岗位,用青春和信仰去实践自己曾经许下的誓言。青春正风华,吾辈当自强,10月18日——22日,我和新入职的同伴一起在孔繁森精神党性教育基地接受了为期五天的初任培训,感受孔繁森精神的洗礼,让自己更好地完成从学生到一名事业单
在参观遵义会议旧址、参观遵义革命博物馆、聆听革命先烈后代讲述英烈故事的过程中,遵义干部学员们刻骨铭心地感受到了老一辈革命英雄们求真务实、勇于开拓的红色精神。踏上遵义会议旧址,聆听军警民团结一致、团结一致、奋发有为的改革个人事迹,感慨万千遵义军警人员恪守革命老区的英勇奋斗。游览了四渡赤水遗址和烈士墓,感受了在当时恶劣环境下造就的高品质改革品质,他们以生命展
此次赴广东华南理工大学干部培训中心参加企业中层管理人员培训班学习,课程分为课堂教学和现场教学两个部分,通过5天的培训,使我对商务方面的知识有了更深层次的了解和认识,使我对目前的工作有了更清晰的认识。本公司组织此次培训活动,通过理论联系实际的学习方式,使我们能更有针对性地提高自身的业务知识储备,改进自己的工作态度和工作方法,开拓自己的视野,提升自己的工作理念。
最近,我有幸参加了西南政法大学关于党史的专任教育培训班。数日的学习,干货满满,收获颇多。党史是干部的必修课程,是最好的教科书。研究历史,不仅仅是认识历史事实,理清历史脉络,把握历史规律,得出历史结论,更重要的是研究“四史”,深刻领会中国共产党为什么能够“行”、马克思主义为什么能够“行”、中国特色社会主义为什么能够“好”。再一次回首,不禁让人想起没有共产党