程刚
安徽财经大学
党委常委副校长程刚程刚,男,安徽巢湖人,中共党员,管理学博士后、教授、博士生导师,安徽省学术与技术带头人后备人选,安徽省教学名师。负责团学、招生就业、社会合作、离退休、安全保卫、图书与信息化工作。具体分管学生处(学工部、人武部)、团委、招生就业处、社会合作处(校友工作办公室)、离退休工作处(离退休教职工党委)、保卫处、图书与信息中心(图书馆)。联系经济学院、
陈亚林
合肥学院
主管:学生教育与管理工作;学生资助工作;毕业生就业工作;人事工作;财务工作;共青团工作;学生心理健康教育工作;学生社团管理工作;招投标管理工作。 分管部门:党委学生工作部、学生处(含学生资助管理中心、学生就业指导中心);人事处;财务处;团委; 采购与招投标办公室。 联系单位:文学与新闻传播学院;音乐学院。
李红
安徽农业大学
李红 党委常委、副校长李红,女,汉族,安徽桐城人,1972年8月出生,中国科学院核能科学与工程专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。现任安徽农业大学党委常委。人物履历历任合肥高新区招商中心副主任、高新技术创业中心副主任、经济贸易局副局长、局长,长丰县委常委、双凤经济开发区管委会主任,合肥经济开发区副主任、工委委员、副书记;2008.01—2011
魏先文
安徽工业大学
魏先文 安徽工业大学党委副书记、校长魏先文,男,汉族,1964年8月出生,安徽六安人,中共党员,1985年7月参加工作,博士,二级教授。安徽工业大学党委副书记、校长。主持学校行政全面工作。分管发展规划处(高教研究所)、审计处。联系冶金工程学院、机械工程学院。1981.09至1985.07安徽师范大学化学系学习。1985.07至2004.08安徽师范大学化学系
陆林
安徽工业大学
陆林 安徽工业大学党委书记陆林,男,汉族,1966年5月生,江苏宿迁人,中共党员,1987年7月参加工作,硕士,研究员。安徽工业大学党委书记。主持学校党委全面工作。分管党委办公室、校长办公室。联系材料科学与工程学院、马克思主义学院。 1983年至1987年,在南京大学物理学系低温物理专业学习,获理学学士学位;1987年至1993年,留校担任南京大学物理系思
余永强
安徽工业大学
余永强 汉族,1964年12月出生,中共党员,安徽颍上人。医学博士、教授、一级主任医师,博士生导师。1987年7月至1994年6月任一附院放射科科住院医师;1994年7月至1996年11月任一附院放射科主治医师;1996年11月至2002年2月任一附院放射科副主任医师、副教授;2002年3月至今任一附院主任医师、教授;1999年9月至2008年8月任一附
王玉兰
安徽建筑大学
王玉兰 党委常委、纪委书记、监察专员主持纪委工作,分管纪委办公室、巡察工作领导小组办公室。负责联系数理学院、材料与化学工程学院。
【导读】按照学校党委安排,参加了赴易县狼牙山党性锻炼活动。我被五壮士为国赴义的精神所震撼、所感动。狼牙山五壮士红色教育基地1942年为纪念五壮士壮举,在狼牙山主峰棋盘陀建有五壮士纪念塔,1958年重建,聂荣臻元帅亲笔书写“狼牙山五壮士纪念塔”。狼牙山风景秀丽,为古燕十景之一,主要景观有红玛瑙溶洞,棋盘陀等,狼牙山为国家级爱国主义教育基地、国家级森林公园、全国
作为公司的一名党员干部,决心从我做起,积极参加公司组织的有关党员干部理论、政策、法规等学习,不断提升个人的思想认识和党性修养,坚定信念、清正廉洁、艰苦奋斗、无私奉献。在工作和生活中,严格要求自己,克服一切无谓的干扰,利用一切可以利用的机会和时间,学习、交流、实践,提升自身的技术和管理能力,带领技术人员积极主动开展产品技术和工艺创新,提升产品竞争力;在具体的工
为进一步加强青州市教育系统党建工作,提高党务干部队伍理论水平和业务能力,中共青州市委组织部、青州市委教育工委、青州市教育局党委联合组织全市中小学校52名党务干部赴西藏大学进行党建专题培训。培训结束,参训学员纷纷表示,将把学到的知识和经验带回去,融入到青州中小学党建工作实际中去,推动青州教育改革创新发展。西藏大学七天的党务干部专题培训,紧张有序、充实高效,
燕语莺啼,百花齐放。为建设高素质干部队伍,全面迎接新时代所面临的新挑战,四川省南充市税务系统的70名科级管理干部,在南充市税税务局调研员陈云章同志的带领下走进我校,进行为期10天的集中培训。7月13日,在我校举行了开班典礼。南充市税务局调研员陈云章,我校继续教育学院副院长曹睿、培训部主任张伟以及全体学员参加了开班典礼。开班典礼由我校继续教育学院培训部主任张伟